07年广州市市长
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 15:26:17
孙 科 1921年2月15日,广州市政厅正式成立,设址于南堤。孙为首任市长。
吴 飞 1922年7月任市长。
金 章 1922年12月任市长。
林云陔 1923年2月8日起任市长。
孙 科 1923年2月26日起复任市长。
李福林 1924年9月任市长。
伍朝枢 1925年7月,广州市政厅改组为广州市政府,实行委员会制。伍朝枢任市政委员会委员长(以下同)。
孙 科 1926年6月复任市政委员会委员长。
林云陔 1927年5月任市政委员会委员长。
甘乃光 1927年11月任市政委员会委员长。
林云陔 1928年5月恢复市长制。1929年10月改特别市。1930年6月仍改省辖市。林云陔任市长。
程天固 1931年6月任市长。
刘纪文 1932年3月任市长。
曾养甫 1936年8月任市长。1938年10月21日,广州沦陷。
陈 策 1945年9月抗战胜利,1946年1月定广州为省辖市,陈策任市长。
欧阳驹 1946年6月任广州市长职,1947年7月改院辖市,直属行政院。
李扬敬 1949年10月6日接任市长职,10月14日广州解放。
叶剑英 1949年10月14日广州解放。10月28日成立广州市人民政府,叶剑英任市长。
何 伟 1952年12月任市长。1953年3月12日广州市改为中央直辖市。1955年1月1日正式实施广州市改为广东省辖市。1955年1月15日广州市人民政府改为广州市人民委员会。
朱 光 1956年11月任市长。
曾 生 1960年11月任市长。
黄荣海 1967年3月15日
焦林义 1972年12月
杨尚昆 1979年3月
梁灵光 1981年9月任市长
叶选平 1983年7月任市长。
朱森林 1985年8月任市长。
杨资元 1988年6月任市长。
黎子流 1990年6月7日任代理市长,后任市长。