自清朝结束到四九年解放,历届北京市市长是?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 02:25:17
民国时期北京历任最高长官:
1913年袁世凯中华民国政府建立“京兆地方”,市政府称“京兆尹公署”。
王治馨,民国首任京兆尹。
王瑚
王达
何家振
刘梦庚
赵景祺
刘骥
薛笃弼
1928年6月20日,北京改为北平,建立北平特别市。
何其巩,北平特别市市长
何成浚
张荫梧
王韬
胡若愚
周大文
袁良
宋哲元
秦德纯
张自忠
日伪时期
江朝宗
余晋和
苏体仁
刘玉书
许修直
抗战胜利后
熊斌
何思源
刘瑶璋
1949年迄今,北京先后有过14任市长,他们是:叶剑英、聂荣臻、彭真、吴德、谢富治、林乎加、焦若愚、陈希同、李其炎、贾庆林、刘淇、孟学农、王岐山、郭金龙。
叶剑英
十大元帅之一,首任北京市长。任期很短,同年秋出任中共华南分局第一书记,率大批干部南下,结束了他的市长任期。
聂荣臻
十大元帅之一,继叶剑英后任北京市长到1951年。建政初期,军事领袖出任地方政府首脑的现象极为普遍。1992年去世。
彭真
任期最长的北京市长。1949年后一直任中共北京市委书记,从1951年起兼任北京市市长,直至1966年5月。“文革”初始,以北京市委是“‘水泼不入、针插不进’的‘独立王国’”为由,彭真被第一批打倒,失去党内外一切职务和人身自由。1983年6月,当选为该届全国人大常委会委员长。1997年逝世。
吴德
(1913-1995) 1966年至1978年,任北京市委书记兼市长。1978年12月,被免去中共北京市委第一书记、市革命委员会主任职务。1980年2月被免去中央政治局委员职务。同年4月辞去全国人大常委会副委员长职务。1995年去世。他的遗著《十