我国历任驻联合国大使?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 17:54:37
驻联合国大使
黄华(1971年11月至1976年10月任中国常驻联合国代表。)
陈楚(1977年5月至1980年6月任中国常驻联合国代表。)
凌青(1980年8月至1985年6月任中国常驻联合国代表。)
李鹿野(1985年8月至1990年5月任中国常驻联合国代表。)
李道豫(1990年5月至1993年3月任中国常驻联合国代表、特命全权大使。)
李肇星(1993年3月至1995年任中国常驻联合国代表、特命全权大使。)
秦华孙(1995年至2000年2月任中国常驻联合国代表、特命全权大使。)
王英凡(2000年2月至2003年6月任中国常驻联合国代表、特命全权大使。)
王光亚(2003年4月至今担任中国常驻联合国代表。)